1973.01——1973.07,江苏省太仓长江化工厂工人
1973.07——1977.07,太仓布厂工人,干部,厂党支部副书记
1977.07——1979.09,太仓县城厢镇团委书记
1979.09——1983.07,中国人民大学中文系中国文学专业学习
1983.07——1985.12,中央书记处研究室干部
1985.12——1987.10,中央书记处研究室副处级调研员,中央文献研究室综合研究组副处级调研员
1987.10——1991.05,中央文献研究室邓小平研究组生平研究小组副组长
1991.05——1995.08,中央办公厅秘书局正处级、副厅级秘书(为时任中央政治局委员、书记处书记、中央宣传部部长丁关根秘书)
1995.08——1997.12,挂职任福建省厦门市市长助理
1997.12——1999.04,厦门市市长助理、市政府党组成员
1999.04——1999.11,厦门市人民政府副市长、党组成员
1999.11——2000.03,厦门市委常委、市人民政府副市长、党组成员
2000.03——2000.05,厦门市委常委
2000.05——2001.08,厦门市委常委、秘书长
2001.08——2002.05,厦门市委常委、组织部部长
2002.05——2005.01,厦门市委副书记、组织部部长,直属机关工委书记,党校校长,市行政学院院长,市社会主义学院院长
2005.01——2006.08,福建省委组织部常务副部长(正厅级)
2006.08——2006.11,福建省委组织部部长
2006.11——2008.05,福建省委常委、组织部部长
2008.05——2009.06,福建省委常委、组织部部长、省委党校校长
2009.06——2010.01,福建省委常委、厦门市委书记
2010.01——2012.01,福建省委常委、厦门市委书记、厦门市人大常委会主任
2012.01——2013.04,福建省委常委、厦门市委书记
2013.04——2013.05,福建省委副书记、厦门市委书记
2013.05——2015.11,福建省委副书记
2015.11——2016.01,福建省委副书记,省人民政府副省长、代理省长
2016.01——,福建省委副书记、省人民政府省长
中共第十八届中央候补委员,中共十七大、十八大代表,中共福建省第八届、第九届省委委员、常委,福建省第十届、第十一届省人大代表,福建省第七次、第八次、第九次党代会代表, 第十二届全国人民代表大会代表。
截至2020年11月18日福建省委常委领导班子,现任厦门市委书记是胡昌升。
胡昌升福建省委常委领导班子,男,汉族,1963年12月生,江西高安人,1986年1月加入中国共产党,1986年7月参加工作,在职研究生学历,历史学博士,副教授。
现任中共十九届中央候补委员,福建省委副书记、厦门市委书记。
胡昌升人物履历
1982.09—1986.07,成都地质学院资源与经济系地质矿产调查专业学习
1986.07—1991.01,成都地质学院地质矿产勘察系教师,团总支部副书记、书记
1991.01—1993.03,成都地质学院地质矿产勘察系学生党支部书记(副科级)
1993.03—1993.09,成都地质学院地质矿产勘察系党总支副书记
1993.09—1994.01,成都地质学院地质矿产勘察系党总支副书记、机关支部书记
1994.01—1997.02,成都地质学院资源与经济系党支部副书记
1997.02—2002.11,成都地质学院资源与经济系党总支书记(其间福建省委常委领导班子:1995.09—1998.07,四川联合大学经济学院政治经济学专业研究生课程班学习福建省委常委领导班子;1998.12—2002.11,挂任四川省成都市锦江区副区长)
2002.11—2003.01,四川省荥经县委书记
2003.01—2004.02,四川省荥经县委书记、县人大常委会主任(2000.09—2003.12,山东大学中国古代史专业研究生学习,获历史学博士学位)
2004.02—2005.10,四川省雅安市委常委、组织部部长
2005.10—2006.01,四川省雅安市委常委、组织部部长兼汉源县委书记
2006.01—2006.10,四川省雅安市委常委、组织部部长兼汉源县委书记、县人大常委会主任
2006.10—2006.11,四川省遂宁市委副书记
2006.11—2007.02,四川省遂宁市委副书记、代市长
2007.02—2012.02,四川省遂宁市委副书记、市长
2012.02—2012.04,四川省甘孜藏族自治州委副书记(正厅级)
2012.04—2015.06,四川省甘孜藏族自治州委书记
2015.06—2017.07,青海省委常委、组织部部长
2017.07—2019.02,福建省委常委、组织部部长,兼省委党校校长、省委编委副主任
2019.02—2020.09,福建省委常委、厦门市委书记
2020.09—,福建省委副书记、厦门市委书记
中共第十九届中央候补委员, 中共十八大、十九大代表,第十一届全国人大代表,第十二届、十三届中共青海省委委员、常委,第十届中共福建省委委员、常委,福建省第十三届人大代表。
扩展资料:
截至2020年11月18日,厦门市委组成人员
市委成员:
中国共产党厦门市第十二届委员会书记:胡昌升
中国共产党厦门市第十二届委员会副书记:陈秋雄
中国共产党厦门市第十二届委员会常务委员会委员:胡昌升、陈秋雄、叶重耕、蔡建新、林文生、张灿民、孙明忠、黄强、李伟华、倪超 (女)、黄文辉、陈沈阳
纪委成员
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会书记:孙明忠
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会副书记:黄聪敏、周进、柯军
中国共产党厦门市第十二届纪律检查委员会常务委员会委员:孙明忠、黄聪敏、周进、柯军、颜文聪、莫建鹰、张美彪、邓英志(女)、林志明
参考资料来源:
百度百科——中国共产党厦门市委员会
百度百科——胡昌升
福建省委组织部有四个副部长福建省委常委领导班子,分别是杨国豪、姜信治、陈沈阳、袁毅。
1、杨国豪
杨国豪福建省委常委领导班子,男,汉族,1984年8月参加工作,1986年加入中国共产党,研究生学历,工学硕士,教授。现任福建省委组织部副部长(正厅长级)、部务会议成员。
2、姜信治
姜信治,男,汉族,1958年2月生,甘肃敦煌人,1980年9月加入中国共产党,1974年2月参加工作,在职大学学历。现任福建省委常委、组织部部长。
3、陈沈阳
陈沈阳,男,汉族,1964年1月生,福建闽侯人,中共党员,大学学历,公共管理硕士,高级工程师,1983年8月参加工作。2015.10 任福建省委组织部副部长,老干部局局长。
4、袁毅
袁毅,1964年3月出生,甘肃会宁人,1986年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,在职研究生学历,农学博士,现任中共福建省委组织部副部长、部务会议成员。
扩展资料福建省委常委领导班子:
福建省委常委组织部长
福建省委常委组织部长是于广洲。于广洲,男,汉族,1953年1月生,江苏阜宁人,1975年加入中国共产党,中央党校研究生学历,高级经济师。
先后在江苏省南京工学院机械系无线电专用设备专业、东南大学学习。现任中共福建省委副书记、省委组织部部长、省委党校校长、省直机关工委书记。历任:江苏省苏州无线电专用设备厂班长,车间主任,技术科科长福建省委常委领导班子;苏州净化设备厂副厂长,厂长;苏州净化设备公司经理,董事长。
参考资料:人民网-中共福建省委组织部关于杨国豪等4位同志任前公示福建省委常委领导班子的公告
书记尤权简历
现任职务福建省委常委领导班子:福建省委书记
性别:男
出生年月:1954年01月
籍贯:河北
学历:硕士
1969年9月——1976年1月
在黑龙江建设兵团二师十五团工作;
1976年1月——1980年9月
在北京一机床厂工作;
1980年9月——1987年7月
在中国人民大学国民经济计划系学习,获学士、硕士学位;
1987年8月——1988年1月
中国人民大学国民经济管理系教师;
1988年1月——2000年12月
在国务院办公厅先后任主任科员、副处长、处长;副局长、局长;
2000年12月——2006年12月
任国务院副秘书长;
2006年12月——2008年4月
任国家电力监管委员会主席;
2008年3月——2012年12月
任国务院常务副秘书长、国办机关党组副书记(正部级);
2012年12月——
任中共福建省委书记;
尤权同志是中共第十七届中央候补委员、第十八届中央委员。
省长苏树林简历
现任职务:福建省省长
性别:男
出生年月:1962年03月
籍贯:山东
学历:硕士
苏树林,1962年3月出生,山东东阿人。教授级高级工程师,硕士研究生毕业。
1979至1983年7月在黑龙江省大庆石油学院石油地质专业学习,获工学学士学位。
1983年7月在大庆油田工作。
1986年任大庆采油九厂地质研究所副所长。
1992年任大庆采油九厂副总地质师、高级工程师。
1995年任大庆石油管理局副总地质师、采油四厂厂长(其间:1995年9月破格评为教授级高级工程师)。
1996年任大庆石油管理局局长助理、第一石油天然气开发事业部主任、副总地质师。
1997年任大庆石油管理局常务副局长。
1998年3月上旬主持大庆石油管理局福建省委常委领导班子的全面工作。
1999年1月11日任大庆石油管理局局长(其间:1999年4月哈尔滨工程大学管理工程专业研究生毕业,获管理学硕士学位)。
1999年11月5日任中国石油天然气股份公司副总裁,大庆油田公司董事长。
2000年9月任中国石油天然气集团公司副总经理,中国石油天然气股份公司副总裁,大庆油田公司董事长。
2002年12月任中国石油天然气集团公司副总经理,中国石油天然气股份公司董事、高级副总裁,大庆油田公司董事长。
2003年12月不再兼任大庆油田公司董事长。
2006年9月起任中共辽宁省委委员、常委。
2006年10月起任中共辽宁省委委员、常委、组织部部长。
2007年6月起任中国石油化工集团公司总经理、党组书记。
2011年4月任中共福建省委委员、常委、副书记,中共福建省人民政府党组成员、书记,福建省人民政府副省长、代省长。
2011年7月被补选为福建省人民政府省长。
本文目录一览: 1、如何从查账征收 改成 核定征收? 2、查账征收改为核定征收怎么办理 要什么手续 3、查帐征收可以变为核定征收吗?需要怎么申请? 4、企业所得税查账征收改为核定征收的情况...
本文目录一览: 1、营业执照怎么办理? 2、营业执照如何办理 3、营业执照如何办理? 4、怎么办理营业执照 5、营业执照怎么办理 6、营业执照怎么办理流程 营业执照怎么办理? 营...
文网文和ICP许可证的作用是什么? 文网文和ICP许可证的作用是什么? ICP证:是《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的简称,是经营性网站需要申请的, 简单的理解就是会从互联网上获取利益。 文...
私家车跑滴滴需要什么证件才合法? 跑滴滴需要办理的证件有:车辆行驶证、驾驶证、网络预约出租汽车运输证、网络预约出租汽车驾驶员证。车辆行驶证和驾驶证就不必多说了,这是开车的必要条件,没有驾照和行驶证的话...
本文目录一览: 1、人力资源企业有哪些涉税问题?涉及哪些税种? 2、增值税应税服务七大类是哪七类? 3、人力资源服务属于增值税征税范围吗 4、纳税人提供人力资源外包服务,应按照什么税目缴纳...
本文目录一览: 1、注册公司后多久去税务登记 2、营业执照办好后多长时间去税务办理 3、营业执照下来多久要去税务办理登记 4、营业执照办下来多长时间内办税务登记? 5、营业执照下来多久...