截止2021年8月26日河南省政府领导有
省委副书记、省长:王凯
省委常委、常务副省长:周霁
副省长:戴柏华、何金平、武国定、刘玉江、费东斌、陈星、王战营
副省长、民盟河南省委主委:霍金花
副省长、省公安厅厅长:顾雪飞
没有姓高的副省长
河南省人民政府副省长、党组成员
宋,男,汉族,1966年3月出生于河南省淇县,中共党员,教授,高等教育学博士生导师,河南省优秀专家,国家高级职业指导教师,河南省高校哲学社会科学优秀学者,河南省教学标兵。[2-3] [5]
现任河南省人民政府副省长、党组成员,河南省教育领导小组秘书组组长,省教育厅党组书记、厅长,河南省教育委员会副书记。
1987.09—1991.07,河南师范大学物理系理论物理专业学习
1991.07——1995.02河南教育学院物理系团总支书记、学生党支部书记
1995.02——2000.04河南教育学院组织部长、团委副书记
2000.04—2001.12河南教育学院团委书记
2001.12——2005.04河南教育学院教务部部长、学生处主任兼团委书记
2005.04——2006.05河南教育学院党委组织部部长
2006.05—2014.09南阳师范学院副校长(其间:2009.01—2011.01挂职任河南省旅游局副局长、党组成员。)
2014.09—2014.12南阳师范学院党委副书记
2014.12—2016.12信阳师范学院院长、党委副书记
2016.12—2020.05信阳师范学院党委书记
2020.05—2021.09郑州大学党委书记
2021.09——2022.01中共河南省委教育领导小组秘书组组长,省教育厅党组书记、厅长,中共河南省委高校工委副书记。
2022.01——2022.06中共河南省委教育领导小组秘书组组长,省教育厅党组书记、厅长,中共河南省委教育委员会副书记。
022.06—河南省政府副省长、党组成员,河南省委教育领导小组秘书组长,省教育厅党组书记、厅长,河南省委教育委员会副书记[7]
河南省第十三届人民代表大会代表,中共河南省第十一届委员会委员。[1] [4]
河南省2018年省委书记谢伏瞻
谢伏瞻
男,汉族,1954年8月生,湖北天门人,研究生学历,工学硕士,研究员,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,1974年11月加入中国共产党,1973年3月参加工作。
现任中国共产党第十九届中央委员会委员,河南省委书记,省人大常委会主任,河南省总河长。
人物履历
1973.03--1976.12 湖北省天门县知青
1976.12--1980.01 华中工学院计算机系学习
1980.01--1983.08 人民日报社技术处干部
1983.08--1986.09 机械工业部机械科学研究院工业自动化专业硕士研究生
1986.09--1993.08 国务院发展中心预测研究部助理研究员(其间:1991.10--1992.10美国普林斯顿大学访问学者)
1993.08--1994.02 国务院发展研究中心信息研究部负责人(副局长级)
1994.02--1995.06 国务院发展研究中心经济情报中心副主任
1995.06--1996.02 国务院发展研究中心办公厅主任(正局长级)
1996.02--1999.10 国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任
1999.10--2006.10 国务院发展研究中心副主任、党组成员(其间:2001.09--2001.11中央党校省部级干部进修班学习;2003.07--2003.09清华大学、哈佛大学公共管理高级培训班学习)
2006.10--2008.05 国家统计局局长、党组书记,中国人民银行货币政策委员会委员,国家信息化领导小组成员(2007.12)
2008.05--2008.09 国务院研究室主任、党组书记,国家统计局局长、党组书记,中国人民银行货币政策委员会委员,国家信息化领导小组成员,国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员(2008.06)
2008.09--2008.10 国务院研究室主任、党组书记,中国人民银行货币政策委员会委员,国家信息化领导小组成员,国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员
2008.10--2013.03 国务院研究室主任、党组书记,国家信息化领导小组成员,国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员
2013.03--2013.04 河南省委副书记,省政府党组书记
2013.04--2016.03 河南省委副书记,省政府省长、党组书记,黄河防汛抗旱总指挥部总指挥
2016.03--2016.04 河南省委书记,省政府省长,省人大常委会主任候选人,黄河防汛抗旱总指挥部总指挥
2016.04-- 河南省委书记,省人大常委会主任
中国共产党第十七届中央纪律检查委员会委员,中国共产党第十八届、十九届中央委员会委员,党的十八大、十九大代表。河南省总河长。
现任河南省委书记及简历是什么? 河南省2018年省委书记谢伏瞻谢伏瞻男河南省领导,汉族,1954年8月生,湖北天门人,研究生学历,工学硕士,研究员,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,1974年11月...
谁知道现在河南省副省长叫什么 截止2021年8月26日河南省政府领导有省委副书记、省长河南省领导:王凯省委常委、常务副省长河南省领导:周霁副省长河南省领导:戴柏华、何金平、武国定、刘玉江、费东斌、陈星...
河南省驻京办历届领导 1、现任:张曼如河南省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,驻北京办事处党组书记、主任任立新河南省人民政府驻北京办事处党组成员、副主任孙兰红河南省人民政府驻北京办事处党组成员、副主任...
宋争辉是淇县哪里人 河南省人民政府副省长、党组成员宋河南省领导,男河南省领导,汉族河南省领导,1966年3月出生于河南省淇县河南省领导,中共党员河南省领导,教授,高等教育学博士生导师,河南省优秀专家,...