李德耀:主持市住房保障和房地产管理局全面工作。分管市房屋交易和登记中心。
宋建伟:分管局组织宣传处、局编制人事处、局产权管理处、局机关党委、局离退休干部工作处、局长效机制办公室、市房产档案馆;联系工会工作、妇女工作;联系金水区、中牟县房管工作。
高胜利:分管局房屋安全管理处、市住房保障和房地产管理局直属分局、郑州住房置业担保有限责任公司;联系郑东新区、经济技术开发区房管工作。
王修安:分管局法规监察处、市房地产监察支队、市房产信息中心(含郑州亿居网络科技有限公司);联系二七区、登封市房管工作。
杨智威:分管局市场监管处、局大厅管理办公室、局政策调研室、市房屋租赁市场管理处工作;联系惠济区、新郑市房管工作。
雷 鸣:分管局纪委监察室、局行风效能督查室;联系新密市房管工作。
季 朝:分管局房地产开发管理处、局信访处、局行政审批办公室;联系市住宅和房地产业协会、高新技术开发区、荥阳市房管工作。
王 刚:分管局规划和住房保障处、局住房改革办公室、市保障性住房办公室(含棚改办);联系航空港经济综合实验区、上街区房管工作。
卫长保:分管局办公室、局财务处、局财务中心、局服务中心、市房地产交易中心;联系中原区房管工作。
李全云:分管市物业管理协会、市物业维修资金监督指导委员会;协助宋建伟同志分管妇委会工作。
钟喜正:负责筹建并分管市房地产业书画摄影学会。
贺明理:分管市旧城改造开发公司。
周书臣:分管市房地产抵押管理办公室;负责中国部分城市房地产信息工作协作组织有关工作。
陶作勤:分管建材厂。
李秋歌:协助宋建伟同志分管工会工作。
李家璋:分管局物业管理处、局物业办、市物业维修基金管理中心;联系管城区房管工作。
1、智勐(国家税务总局河南省税务局党委书记、副局长)
智勐郑州市领导班子一览表,男,汉族,1961年5月出生,河南淅川县人,1987年7月加入中国共产党,1983年8月参加工作,博士研究生学历。现任国家税务总局河南省税务局党委书记、副局长。
2、张有乾(国家税务总局河南省税务局党委副书记、局长)
张有乾,男,汉族,1966年2月出生,山西神池县人,1997年7月加入中国共产党,1987年7月参加工作,博士研究生学历。现任国家税务总局河南省税务局党委副书记、局长。
3、楚新民(国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长)
楚新民,男,汉族,1962年5月出生,河南郑州市人,1985年10月加入中国共产党,1981年3月参加工作,中央党校大学学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长。
4、杨贵荣(国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长)
杨贵荣,女,汉族,1962年7月出生,河南林州市人,1987年8月加入中国共产党,1983年8月参加工作,省委党校大学学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长。
5、黄树民(国家税务总局河南省税务局党委委员、纪检组组长)
黄树民,男,汉族,1970年12月出生,吉林农安县人,1992年3月加入中国共产党,1993年7月参加工作,硕士研究生学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、纪检组组长。
6、丁校伟(国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长)
丁校伟,男,汉族,1970年6月出生,河南宜阳县人,1992年3月加入中国共产党,1992年7月参加工作,省委党校研究生学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长。
7、何娟(国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长)
何娟,女,汉族,1965年10月出生,河南内黄县人,1996年3月加入中国共产党,1982年12月参加工作,中央党校大学学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长。
8、冯炜(国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长)
冯炜,男,汉族,1962年11月出生,河南新乡市人,1994年12月加入中国共产党,1987年7月参加工作,大学本科学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、副局长。
9、吕太昌(国家税务总局河南省税务局党委委员、总会计师)
吕太昌,男,汉族,1960年8月出生,河南密县人,1986年12月加入中国共产党,1981年3月参加工作,大学本科学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、总会计师。
10、杨国政(国家税务总局河南省税务局党委委员、总经济师)
11、杨国政,男,汉族,1964年8月出生,河南汝州市人,1987年9月加入中国共产党,1983年8月参加工作,中央党校大学学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、总经济师。
12、付扬帆(国家税务总局河南省税务局党委委员、总会计师)
付扬帆,男,汉族,1969年11月出生,湖南岳阳市人,1993年3月加入中国共产党,1990年6月参加工作,大学本科学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、总会计师。
13、秦应记(国家税务总局河南省税务局党委委员、总审计师)
秦应记,男,汉族,1963年4月出生,河南项城市人,1988年12月加入中国共产党,1985年8月参加工作,中央党校大学学历。现任国家税务总局河南省税务局党委委员、总审计师。
扩展资料郑州市领导班子一览表:
国家税务总局河南省税务局的主要职责是郑州市领导班子一览表:
1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党责任,负责党的建设和思想政治建设工作。
2、负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件,研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。
3、负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。
4、负责开展税收经济分析和税收政策效应分析,为国家税务总局和省委、省政府提供决策参考。
5、负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税(费)源监控和风险管理,加强大企业和自然人税收管理。
6、负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。
7、负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作,组织反避税调查和出口退税事项办理。
8、负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。
9、负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。
10、负责组织实施本系统各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。
11、负责本系统内部控制机制建设工作,开展对本系统贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办,组织实施税收执法督察。
12、负责本系统基层建设和干部队伍建设工作,加强领导班子和后备干部队伍建设,承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。
13、负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。
14、完成国家税务总局和省委、省政府交办的其他工作。
注:社会保险费和非税收入征管职责划转有关工作还在进行中。
参考资料来源:
国家税务总局河南省税务局-领导简介
国家税务总局河南省税务局-机构职能
蔡 红
党组书记、主任。主持委机关、郑州市服务业发展局(郑州市现代物流业发展办公室)全面工作,联系调研员陈新、程筱平同志,副调研员李春立同志。
何 青
党组副书记、副主任。协助主任分管固定资产投资处、高技术产业处,联系郑州市信息中心,联系总农经师郑方燕同志。
杨天才
党组成员。协助主任分管市重点项目稽查、招投标工作,分管郑州市重点项目建设办公室工作。
于 雷
党组成员、副主任。协助主任分管基础产业处(郑州市铁路建设工作办公室),分管郑州市轨道交通建设管理办公室工作,联系副调研员张宏勋同志。
刘建武
党组成员、副主任。协助主任分管社会发展处,联系主任助理吉钠娜同志。
魏 东
党组成员、副主任。协助主任分管财政金融市场贸易处、城市发展处(郑州市城镇化工作办公室),召集郑州市服务业发展局(郑州市现代物流业发展办公室)日常工作,联系总工程师李梅同志。
范建华
党组成员、副主任。协助主任分管设计审批处、经济体制改革处,联系副主任宫银峰同志。
白景卿
党组成员、纪检组长。负责监察室工作,协助主任分管机关党委、离退休干部工作处。
陈志钢
党组成员、主任助理。协助主任分管工业发展处(产业集聚区发展办公室)、农村经济处、郑州市国民经济动员办公室。
饶卫军
党组成员、副调研员。协助主任分管办公室、国民经济综合处(经济运行调节办公室、郑州市人民政府目标管理办公室),联系总经济师李福科同志、主任助理王国安同志。
1.赵书贤 党委书记、管委会主任
2014年3月被任命到郑州高新区担任党工委书记、管委会主任(副市厅级)。主持党委、管委会全面工作。
2.牛瑞华 区党工委副书记、管委会常务副主任
协助赵书贤同志,负责党工委、管委会全面工作。分管管委办公室(党工委办公室)、机关事务管理局。
3.李金勇 区党工委副书记
负责统筹新型城镇化建设工作,负责组织、人事、人才建设、劳动保障、劳动监察工作和新型城镇化建设中的项目招商、村庄拆迁、安置房建设工作。分管人事劳动和社会保障局、房屋征收办公室。
4.郑友军 区人大工委主任
主持人大工委全面工作。
5.张良才 区纪工委书记
负责纪检及党群工作,负责机关党工委、工会、群团、纪检、审计、监察、优化经济发展环境、网格化工作,分管纪工委、监察审计局、党群工作部。联系武装部、预备役部队。
6.张静伟 区党工委委员、管委会副主任
负责基础设施建设、城市管理、行政综合执法、土地执法、环保(污染治理)、交通、畅通工程、公共交通、优化人居环境、地震、创建工作。分管建设环保局、行政执法局、创建办、市政管理局、国土资源执法监察大队、郑州高新市政建设公司、郑州高新路桥建设公司、郑州高新实业公司、郑州双桥实业公司。分包沟赵办事处。联系供电公司。
7.王 军 区党工委委员、管委会副主任
负责规划编制报批、土地征用和收储、住房保障(棚户区改造)工作。分管规划局、国土资源分局、房管局、土地储备中心。联系电信局、邮政局、移动公司、联通公司、铁路公司。分包枫杨办事处。
8.王宏伟 区党工委委员、管委会副主任
负责统筹经济、经济运行、产业集聚区建设、项目推进、物价管理、统计、安全生产、质检、财税金融建设工作。分管经济发展局(统计中心、上市办、重点项目办)、财政局、安监局、金融办公室、郑州高新投资建设集团有限公司、郑州高新城建设发展公司。联系金融保险机构、国税局、地税局、质量技术监督分局。分包石佛办事处。
8.姚五洲 区党工委委员、管委会副主任
负责统筹政法及社会管理工作,负责综合治理(信访稳定、打击非法集资)、教育、体育、法制、应急处置工作。分管政法委、教育局(教育督导室)、信访办、法制办公室、法律援助中心。联系公安分局、法院、检察院、消防大队。分包梧桐办事处。
9.郝军峰 区管委会副主任
负责科技创新、自主创新示范区建设、创新创业综合体建设、对外开放、招商引资、商务、服务业发展、行政审批改革工作。分管科技局(知识产权局、科协)、招商局、行政审批中心、郑州软件园。联系市场发展局、工商分局。
10.贾有林 区党工委委员、管委会副主任
负责三农、农村改制、民政、民族宗教、计划生育、畜牧、生态水系、农田水利、林业生态、再生资源管理、气象、粮食、社区建设(便民服务中心)工作。分管社区管理服务局(计生委)。分包双桥办事处。
11.郑爱民 区党工委委员、监察审计局局长、纪工委副书记
负责文化、卫生、旅游、文物工作。分管社会事业局(含文管办、卫生防疫站、疾控中心)。联系食品药品监督局。
12.吴永昭 区人大工委副主任
协助姚五洲同志分管信访稳定和社会事务工作。分管电子电器产业园、河南省电子商务产业园。
13.宋旭光 区人大工委副主任
协助王宏伟同志分管经济工作,分管创业中心、IT产业园指挥部。
14.时连渠 区人大工委副主任
协助李金勇同志分管新型城镇化工作。协调热力公司、供水公司、燃气公司。
15.张家德 区人大工委副主任
协助王宏伟同志分管园区建设工作,分管大学科技园、中原广告产业园。
以下是郑州历届市长以及他们的在位时间:
宋致和——1948.10~1956.12
王均智——1956.12~1968.1
王 辉——1968.1~1974.1革委会主任
张俊卿——1974.1~1977.12 革委会主任
于一川——1977.12~1979.12 革委会主任
李宝光——1979.12~1980.12 革委会主任
徐学龙——1980.12~1982.3
孙化三——1982.4~1983.5代理市长
胡树俭——1983.6~1991.1
张世英——1991.2~1993.6
朱天宝——1993.6~1996.11
陈义初——1996.11~2003.2
王文超——2003.2~2006.1
赵建才——2006.1~2011.05
吴天君——2011.5~2011.12代理市长
马 懿——2012.1~2016.10
程志明——2016.10--2018.01
王战营——2018.02—至今 代理市长
扩展资料
郑州市是中国河南省的省会,作为地级市是中国八大古都之一,国家历史文化名城,中国国家中心城市和国家重要的综合交通枢纽。郑州位于河南省中部偏北,黄河下游。
现辖6个市辖区、5个县级市、1个县,全市总面积7,567.18平方公里,其中市区面积1,078.07平方公里,2012年市区建成区面积373平方公里。2017年,全市常住人口988.2万,其中市区常住人口480万。居民以汉族为主,母语为中原官话的郑州方言。
郑州地级市辖区曾是包括出生于新郑[注 2]的中华人文始祖轩辕氏[注 3]所领的有熊国[注 4]以及夏朝、商朝、管国、郑国和韩国在内的这些部落联盟或国家部分时期建政或建都所在地,因此被列为中国八大古都区之一。
郑州市核心区也有悠久的历史。如采纳从郑州商城遗址算起,郑州已经有3600多年的城建史。考古人员于1995年在郑州北郊邙岭余脉发现的西山古城遗址又把郑州地区城市出现时间提前到距今约5300年的仰韶文化晚期,被视为中国城市文明的源头。
郑州高新技术产业开发区的现任领导 1.赵书贤 党委书记、管委会主任 2014年3月被任命到郑州高新区担任党工委书记、管委会主任(副市厅级)。主持党委、管委会全面工作。 2.牛瑞华 区党工委副书记、管...